Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-08-09
Ungheni, str. Decebal, 14, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2006-11-27
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2006-12-13
Călăraşi, str. Bojole, 49, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2006-08-15
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 51, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2014-06-06
Edineţ, Brătuşeni |
||
2010-01-14 - 2010-06-28
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Pobedî, 7 |
|||
2008-06-18 - 2010-08-05
Edineţ, Cepeleuţi |
|||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-12-16 - 2006-12-27
Ungheni, str. Naţională, 10 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-04-13 - 2006-12-27
Ungheni, str. Tolstoi L., 16 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-10-22 - 2006-12-27
Ungheni, str. Naţională, 5 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1995-02-08 - 2006-12-27
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 107 |
||
Administrator |
2003-10-10
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2006-01-05 - 2008-11-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2004-05-26 - 2017-08-14
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
2006-01-19
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Kirov, 48 |
||
Administrator |
2006-02-08 - 2010-09-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 40, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2006-02-01 - 2007-07-11
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Frunze M., 33 |
||
Administrator |
1996-06-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lazo S., 44 |
||
Administrator |
2006-02-06 - 2009-04-06
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 78 |
||
Administrator |
1994-12-26
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lazo S., 9 |
||
2008-07-08 - 2010-06-15
Ocniţa, Lipnic |
|||
Administrator |
2004-05-26
Leova, Tochile-Răducani |
||
Administrator |
2004-06-18 - 2010-03-03
Străşeni, str. Micle Veronica, 35, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2007-06-15
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 56 |
||
Administrator |
2006-03-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1996-06-13 - 2015-06-01
Glodeni, str. Tvardovski Alexandr, 10 |
||
Administrator |
2006-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 125, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-12-23 - 2018-05-04
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 24, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-12-27 - 2016-11-02
Rezina, str. Basarabia, 8, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2006-04-10 - 2010-03-26
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Frunze M., 23 |
||
Administrator |
2004-09-14 - 2014-03-19
Basarabeasca, Abaclia, str. Cogîlnic, 16 |
||
Administrator |
1999-05-12 - 2017-06-08
Sîngerei, Heciul Vechi |
||
Administrator |
2006-05-23
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Korceaghin Pavel, 92 |
||
Administrator |
1999-03-02 - 2015-05-21
Hînceşti, Boghiceni |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-05 - 2007-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Turghenev, 12 |