Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-08-22 - 2011-09-20
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2014-06-09
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
2006-08-21 - 2007-05-31
Orhei, Mitoc |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-14 - 2007-04-12
Rezina, str. 27 August, 48, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Tînjeleşti, 6 |
||
Administrator |
2006-08-28
Orhei, Curchi |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-21 - 2007-04-11
Rezina, Otac |
||
Administrator Lichidator |
1996-09-02 - 2007-04-11
Rezina, str. Păcii, 71/4 |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2019-06-21
Nisporeni, str. Ioan Vodă, 34 |
||
Administrator Lichidator |
1994-03-18 - 2007-03-29
Rezina, str. Păcii str-la 1, 39, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2014-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2006-09-08 - 2011-05-26
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2006-01-03
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2006-09-25
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2016-11-03
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Lichidator |
1998-02-25 - 2007-04-12
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2023-11-24
Ungheni, str. Burebista, 17, ap.(of.) 311 |
||
Administrator |
2006-09-29
Şoldăneşti, Curătura |
||
Administrator |
2011-02-16
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 39 |
||
Administrator |
2003-12-01
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2006-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1 |
||
Administrator |
1995-03-28
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 34 |
||
Administrator |
2004-05-19
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 36, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2007-05-18
Orhei, str. Nistreană, 22, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2004-10-13 - 2016-04-11
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
2003-12-18
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 28 |
||
Administrator |
2004-09-28 - 2015-11-04
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov, 3 |
||
Administrator |
1997-10-23
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2004-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1995-10-05 - 2007-04-13
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2006-11-21 - 2011-06-17
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2006-11-24 - 2011-12-16
Teleneşti, str. Renaşterii, 77, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2017-01-05
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2005-02-01 - 2016-03-22
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2004-10-28 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 137/a |