Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-08-15 - 2019-03-26
Anenii Noi, Chetrosu, str. Chişinăului, 22 |
||
Administrator |
1992-08-05 - 2019-03-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 5, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2007-05-14
Edineţ, str. Roşca Valentin, 178/A |
||
Administrator |
2005-04-08 - 2020-03-06
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator Lichidator |
2003-09-04 - 2016-12-29
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92 |
||
Administrator |
2003-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 105, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2006-07-12 - 2008-04-04
Hînceşti, str. Creangă Ion, 116 |
||
Administrator |
2006-08-07
Basarabeasca, str. Stepnaia, 16, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/4, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-04-30 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 37 |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2016-11-16
Ungheni, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2009-02-18 - 2015-07-03
Străşeni, str. Chişinăului, 43/1 |
||
Administrator |
2010-02-08 - 2019-03-27
Sîngerei, str. Viilor, 29 |
||
Administrator |
2008-11-17
Orhei, Piatra |
||
Întreprinzător Individual BREAHNĂ FILIP Lichidator Administrator |
1993-11-26 - 2017-01-18
Ungheni, str. Gării piaţa |
||
Administrator |
2004-04-08
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1999-01-06 - 2016-11-10
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2006-09-06
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 79 |
||
Administrator |
2006-09-19
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 18 |
||
Administrator |
2004-03-30 - 2016-11-04
Ialoveni, str. Bălţului, 13 |
||
Administrator |
2009-08-03
Bălţi, str. Chişinăului, 49 |
||
Administrator |
2012-01-03 - 2018-11-19
Criuleni, Bălţata |
||
Lichidator Administrator |
2006-08-17 - 2015-03-26
Bălţi, str. Zadnipru P., 30 |
||
Administrator |
2006-10-25
Basarabeasca, str. Moldavskaia, 25 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2019-10-22
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2006-12-19
Leova, str. Ştefan cel Mare, 76 |
||
Administrator |
1996-05-15 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2007-12-11
Ocniţa, Otaci, str. Doina, 47 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-06 - 2018-03-03
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator |
1999-02-02 - 2017-06-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9/4 |
||
Administrator |
2001-01-22 - 2011-12-29
Orhei, str. Neamul Şoimăreştilor, 29 |
||
Administrator |
2006-02-07
Edineţ, str. Independenţei, 79 |
||
Administrator |
2006-01-24
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2017-06-05
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |