Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-07-18
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2018-05-14
Ungheni, str. Suceava, 37 |
||
Administrator |
1997-10-27 - 2011-03-16
Bălţi, str. Decebal, 136/A, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2006-07-05
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2004-06-25
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2012-01-24 - 2020-09-11
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
2005-10-03
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43 |
||
Administrator |
2015-02-24
mun. Chişinău, Codru, str. Valea Apelor, 27, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2009-01-13
Briceni, str. 31 August 1989, 11, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2011-12-27
Bălţi, str. Slobozia Nouă, 46 |
||
Lichidator |
2002-02-15 - 2016-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 34 |
||
Administrator |
2005-11-02 - 2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cameniţa, 4/A |
||
Administrator |
2006-08-01
Briceni, str. Farmaciei, 3 |
||
Administrator |
1995-01-27
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2006-08-14 - 2008-08-28
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1994-04-25 - 2015-09-16
Anenii Noi, str. Păcii, 37 |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2020-01-20
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2016-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 1 |
||
Administrator |
2012-09-04 - 2021-08-18
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2009-08-05
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 18, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-08-10 - 2016-10-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 37 |
||
Administrator |
2000-04-13 - 2007-01-22
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1996-06-28 - 2023-11-24
Nisporeni, str. Russo Alecu, 47 |
||
Întreprinderea Individuală DRUGUŞ ZINAIDA Lichidator |
2003-11-07 - 2017-01-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/3, ap.(of.) 705 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-02-13 - 2016-12-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9 |
||
Administrator |
2006-10-17
Ocniţa, str. Burebista, 55, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-10-17 - 2009-06-11
Briceni, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-01-04 - 2006-05-12
Sîngerei, str. Pieţii, 12, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2023-03-03
Bălţi, str. Libertăţii, 7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-27 - 2009-03-13
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2017-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 36/2, ap.(of.) 310 |
||
Administrator |
2005-08-29 - 2014-11-28
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2005-11-03 - 2014-11-03
Leova, str. Eminescu Mihai, 95 |
||
Administrator |
1999-01-19 - 2018-05-17
Nisporeni, str. Tighina, 2 |
||
Administrator |
2004-04-07 - 2009-05-07
Glodeni, Balatina |