Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-09-07 - 2007-02-09
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2007-04-11
Cahul, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2008-09-16
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 69 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2023-03-03
Ialoveni, str. Lupu Vasile, 6 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2008-09-22
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2006-01-10
Edineţ, str. Asachi Gh., 5 |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2006-03-23
Edineţ, str. Bucovinei, 25/3, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2006-05-10
Edineţ, str. Lazo S., 58 |
||
Administrator |
2003-11-21
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
2003-08-22 - 2022-12-15
Bălţi, str. Testemiţeanu N., 12, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1993-12-22
Edineţ, str. Puşkin Alexandr, 7 |
||
Administrator |
1993-09-24 - 2016-10-12
Donduşeni, str. Glavan Boris, 8 |
||
Lichidator |
1997-09-09 - 2006-06-08
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 5/48 |
||
Administrator |
2006-02-28
Ocniţa, Otaci, str. Korceaghin Pavel, 14, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1996-01-09 - 2006-05-03
Ocniţa, str. Păcii, 29 |
||
Administrator |
1996-07-17 - 2006-04-12
Briceni, str. 28 Martie, 1 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2006-04-12
Briceni, str. Sportivă, 1 |
||
Administrator |
1999-05-04 - 2010-06-08
Briceni, Lipcani, str. Ostrovski, 21 |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2006-04-18
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2004-06-23
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
1995-06-27
Donduşeni, str. Livezilor, 5, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2006-12-27
Donduşeni, str. Independenţei, 2/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-04-27
Donduşeni, str. Frunze M., 130 |
||
Administrator |
2006-04-27
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2009-12-02
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
1998-05-27 - 2007-04-04
Donduşeni, str. Frunze M., 136 |
||
Administrator |
2000-05-22 - 2015-11-04
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
1995-02-22
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-01-25
Edineţ, str. Dimo N., 11 |
||
Administrator |
1996-09-27 - 2006-12-15
Ocniţa, str. Burebista, 65, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2006-08-07
Donduşeni, str. Kalinin, 61 |
||
Administrator |
2006-05-25
Edineţ, str. Independenţei, 16/B |
||
Administrator |
2006-06-01
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 18 |
||
Administrator |
1994-09-12
Edineţ, str. Cupcea V., 1 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2007-02-12
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 8, ap.(of.) 28 |