Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-02-11
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1992-11-18
Orhei, str. Lupu Vasile, 70 |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2008-01-31
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 210 |
||
Administrator |
2008-02-11
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
1997-06-09 - 2018-05-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 23/3, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2003-08-08 - 2004-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 12 |
||
Administrator |
1995-10-30 - 2008-02-16
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 215 |
||
Administrator |
2008-03-11
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 28 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2012-06-20
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2008-03-19
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 10, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2008-07-01
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2011-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 74/1, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
2005-11-03 - 2016-03-28
Anenii Noi, str. Suvorov A., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-05-12 - 2009-12-07
Ungheni, str. Cibotari Maria, 90, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-12-23 - 2008-08-08
Nisporeni, str. Codrilor |
||
Administrator |
2008-06-04
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2005-07-04 - 2016-03-31
Cantemir, str. Gagarin Iu., 11/3, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1996-04-25 - 2008-06-20
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
1995-04-13 - 2008-07-07
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 3, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2014-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Balcani şos., 7/7, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-06-05 - 2008-08-01
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2016-09-20
Edineţ, str. Rareş Petru, 90 |
||
Administrator Lichidator |
2003-07-09 - 2018-03-21
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
1995-12-19 - 2008-08-29
Ungheni, str. Bereşti, 15, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-10-05 - 2012-05-11
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2000-08-30 - 2005-07-18
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1992-06-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2008-11-04
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
2008-09-18
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 26 |
||
Administrator |
2008-10-21
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-18 - 2008-10-23
Ungheni, str. Romană, 9 |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-27 - 2008-10-27
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1995-02-03
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-15 - 2008-12-15
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 31/1 |