Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-07-12 - 2010-09-30
Drochia, str. Sfatul Ţării, 28, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-02-23 - 2010-09-30
Drochia, str. Lermontov M., 21 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2010-09-30
Drochia, str. Florilor, 19 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-01 - 2010-03-08
Soroca, Slobozia-Vărăncău |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-09 - 2011-10-03
Soroca, str. Independenţei, 81/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2008-12-18
Drochia, str. Stere C., 9 |
||
Administrator |
2008-12-15
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 11, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-19 - 2021-10-20
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2008-01-10 - 2009-11-09
Căuşeni, str. Costin Miron, 55 |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2010-06-02
Căuşeni, Chircăieşti, str. Bisericii |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2008-12-03
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-01-14
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
2008-01-15
Căuşeni, str. Costin Miron, 58 |
||
Administrator |
2008-01-22 - 2011-12-20
Căuşeni, Chircăieşti, str. Glavan Boris |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2014-11-26
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
1995-01-18 - 2008-02-18
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August |
||
Administrator |
2000-08-23 - 2014-11-18
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2008-03-18 - 2011-08-03
Căuşeni, str. Poleanicikin, 29, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2008-04-15
Ştefan Vodă, Cioburciu, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2004-03-23 - 2017-01-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-06-05
Căuşeni, str. Poleanicikin, 2 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2009-11-25 - 2021-10-13
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2008-07-16 - 2009-03-04
Căuşeni, Căinari, str. Mateevici A., 1 |
||
Administrator |
2008-08-12 - 2012-04-19
Căuşeni, str. Tineretului, 5 |
||
Administrator |
1994-01-10 - 2005-07-28
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
2008-09-11 - 2009-02-19
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2008-09-12
Ştefan Vodă, Marianca de Jos, str. Tineretului, 10 |
||
Administrator |
2008-09-24 - 2009-12-31
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2008-11-18
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 24A |
||
Administrator |
1999-09-24 - 2008-12-30
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 8, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
1998-01-16 - 2009-01-13
Căuşeni, str. Păcii, 38/1 |
||
Administrator |
2008-01-10
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
1995-01-25 - 2009-05-06
Ungheni, str. Romană, 13 |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2014-10-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2001-01-26 - 2021-01-11
Cimişlia, Coştangalia |