Bars
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-10-07
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71 |
||
Administrator |
2008-12-02 - 2017-12-21
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2008-10-21 - 2012-01-09
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2008-10-24 - 2010-10-01
Cahul, str. Dorobanţilor, 59 |
||
Administrator |
2012-02-14 - 2020-06-25
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
2000-06-19 - 2010-05-20
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
2008-11-19
Cahul, str. Stroescu V., 38, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2001-03-19
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2008-12-03
Taraclia, str. Kirov, 48 |
||
Lichidator |
2009-08-14 - 2020-11-06
Căuşeni, str. Costin Miron, 16 |
||
Administrator |
2013-11-19 - 2017-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-10-12 - 2009-01-23
Taraclia, str. Dzerjinski, 5, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-10 - 2017-05-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 39, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2008-12-25 - 2010-04-07
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2008-12-25
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
2000-07-06 - 2018-05-11
Cahul, str. Frunze M., 59, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-04-27 - 2014-03-13
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2007-02-26 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 128, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2002-01-03 - 2021-01-04
Soroca, Bulboci |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-26 - 2009-05-21
Donduşeni, Tîrnova, str. <, 2 |
||
Administrator |
2010-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1996-04-17 - 2008-01-31
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2008-04-04
Ocniţa, Otaci, str. Naberejnaia, 20 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2008-02-07
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/5, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-09-14 - 2021-01-06
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
1995-03-03
Edineţ, str. Hotinului, 172 |
||
Administrator |
2008-02-05
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
2007-07-12
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
2007-07-18
Edineţ, Constantinovca |
||
Administrator |
2007-07-26
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Lichidator Administrator |
2005-07-06 - 2021-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/2, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
2008-02-19 - 2009-08-28
Ocniţa, Paladea |
||
Administrator |
1997-04-18 - 2008-12-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-12-06 - 2008-02-27
Edineţ, str. Frunze M., 5 |
||
Administrator |
1994-03-25 - 2008-05-12
Edineţ, str. Rareş Petru, 51 |