|
|
1994-03-02 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lugovaia str-la, 6
|
|
|
|
2011-01-27
Teleneşti, Ratuş
|
|
|
|
1996-08-12 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 8, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2000-07-19 - 2011-02-09
Orhei, Brăneşti
|
|
|
|
2013-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Viilor, 36/1
|
|
|
|
2011-05-25
Orhei, str. Dacilor, 28
|
|
|
|
1993-09-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2014-04-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 57
|
|
|
|
2011-09-08
Rezina, str. 1 Mai, 10/A, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1993-05-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/3, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1994-03-30 - 2001-03-28
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
1994-06-13 - 2002-06-26
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2011-04-28
Soroca, str. Meşterul Manole, 22
|
|
|
|
2011-09-30
Soroca, str. Calea Bălţului, 80/A
|
|
|
|
1995-09-25 - 2002-01-09
Călăraşi, Hirova
|
|
|
|
2011-04-13
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11 A
|
|
|
|
2013-12-10 - 2017-07-24
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1998-03-03 - 2011-05-04
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
2005-05-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 32, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2004-02-10 - 2017-07-24
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 6
|
|
|
|
2005-04-02
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 5/a
|
|
|
|
1995-05-15 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2005-06-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 64, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1995-12-29 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 33, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-06-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Proezdnaia, 15
|
|
|
|
1996-12-20 - 2002-04-01
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 64
|
|
|
|
2011-07-29 - 2012-03-03
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 243/A
|
|
|
|
1994-10-03 - 2020-01-28
Cahul, str. Victoriei bd., 12, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-09-14 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1995-04-03 - 2017-07-24
Ocniţa, str. Sindicatelor, 13, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1992-11-10 - 2017-07-21
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-12-17 - 2019-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
1997-11-27 - 2021-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Frunze M., 3
|
|
|
|
2007-11-22 - 2021-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89/2
|
|