Restaurants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-07-17 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2000-03-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1 |
||
Lichidator Administrator |
2012-02-02 - 2019-09-30
Ialoveni |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2016-08-08
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1998-01-23 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/5, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1998-06-02 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 905 |
||
Administrator |
2001-09-10 - 2012-12-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2003-11-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109 |
||
Administrator |
2005-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 48 |
||
SUFYAN ABDEL WAHAB SULEIMAN ALDIABAT Administrator |
2004-09-09 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2008-03-07 - 2019-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 35, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2004-10-27 - 2009-01-27
Cimişlia, str. Cehov, 4 |
||
Administrator |
2006-02-15 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2018-07-03
Bălţi, str. Independenţei, 3 |
||
Administrator |
2005-06-02 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ghica-Vodă, 16 |
||
Administrator |
2005-11-09 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului, 2, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2006-07-28 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2018-12-26
Edineţ, Brătuşeni, str. 60 ani Octombrie, 1 |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2020-02-19
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
1997-11-26 - 2020-02-19
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2020-02-19
Rîşcani, str. Plămădeală A., 20 |
||
Administrator |
1993-12-15 - 2020-02-19
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-03-27 - 2020-02-19
Bălţi, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-03-25 - 2020-02-18
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/6 |
||
Administrator |
2003-04-04 - 2019-10-03
Bender, str. Chişinăului, 228 |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2019-10-08
Rîşcani, str. Ureche Gr., 18 |
||
Administrator |
2012-11-08 - 2020-12-09
Sîngerei, str. Chişinăului, 56 |
||
Administrator |
2012-06-01 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-03-07
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
1993-12-15 - 2020-02-20
Făleşti, str. Smirnov Iuri, 65 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2020-02-20
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2000-12-27 - 2020-02-20
Făleşti, Hitreşti |
||
Administrator |
1998-01-16 - 2020-02-20
Făleşti, str. 31 August 1989, 104, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2020-02-20
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 80 |