|
|
2004-09-15 - 2017-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 11/2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2004-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-10-04 - 2019-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 54
|
|
|
|
1999-03-25
Bălţi, str. Vorovski Vaţlav, 5
|
|
|
|
2002-08-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 29/7
|
|
|
|
1999-04-01 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul, 10, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 78
|
|
|
|
2008-06-04 - 2020-12-03
Orhei, str. Drumul Taberei, 2
|
|
|
|
2008-04-17
Drochia, Ţarigrad
|
|
|
|
2000-06-07 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/2, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1995-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 7, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2004-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-12-01
Cahul, str. Republicii bd., 14
|
|
|
|
2006-11-09 - 2020-12-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 168
|
|
|
|
2006-11-08 - 2020-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 18/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2006-12-13 - 2020-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Caragiale I.L., 17, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2004-12-01 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Maiorescu Titu, 13, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 1/a
|
|
|
|
2002-10-02 - 2019-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4, ap.(of.) 510
|
|
|
|
2005-05-30 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 69/a
|
|
|
|
1998-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2002-11-20 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 80/3
|
|
|
|
2006-01-10 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 96, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2003-04-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 55/3, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1996-04-17
Ştefan Vodă, Palanca, str. Cetatea Albă, 1/A
|
|
|
|
2006-08-09 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/3, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2002-02-21 - 2019-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cernăuţi, 20
|
|
|
|
1999-06-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13/a
|
|
|
|
2002-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 13, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2004-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 69, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2004-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Plaiului, 10
|
|
|
|
1996-07-26 - 2018-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 54/1
|
|
|
|
1998-01-28 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 3/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2008-04-23 - 2022-03-16
Hînceşti, Negrea
|
|
|
|
2005-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12, ap.(of.) 35
|
|