Restaurants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-09-20 - 2017-02-22
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 63 |
||
Administrator |
1999-03-03 - 2016-09-06
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-07-29 - 2016-03-21
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2016-05-20
Edineţ, str. Berezin Iakov, 19 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2016-05-31
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1998-04-02 - 2016-08-04
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2002-02-20 - 2016-12-28
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2000-04-24 - 2016-03-12
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
1997-03-06 - 2016-05-26
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 92 |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2016-09-14
Căuşeni, str. Unirii, 1 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2017-01-16
Căuşeni, Ciufleşti, str. Livezilor, 20 |
||
Administrator |
1998-09-01 - 2017-04-12
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
1998-09-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 123, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Spicului, 106 |
||
Administrator |
1994-12-14 - 2017-03-20
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1994-10-03 - 2017-04-11
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2017-04-12
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi |
||
Administrator |
2001-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 64, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-10-22 - 2016-03-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gagarin Iu., 13/A, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2016-07-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dnestrovscaia, 26 |
||
Administrator |
2001-03-21 - 2016-08-19
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Armoniei, 27 |
||
Administrator |
1994-11-18 - 2019-01-04
Edineţ, Cupcini, str. Eminescu Mihai, 5 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2019-01-04
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-09-09 - 2016-09-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 44 |
||
Administrator |
1995-11-07 - 2016-10-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Tolstoi L., 54 |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2016-12-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nouă, 11, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2017-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1998-03-13 - 2019-01-04
Edineţ, str. Casa Mare, 1 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 1997-12-19
Briceni, str. Eminescu Mihai, 79, ap.(of.) 2 |
||
2006-02-01 - 2010-06-08
Ocniţa, Vălcineţ |
|||
Administrator |
2011-11-11 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84A |
||
Administrator |
2004-07-19 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 29, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2021-03-15
Ialoveni, str. Frunze M., 17 |
||
Administrator |
2007-04-11 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 237/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-04-27 - 2020-02-17
Făleşti, str. Ungheniului, 11 |