Restaurants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-03-18 - 2002-12-12
Străşeni, str. Micle Veronica, 32, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2003-08-21
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 32/A |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2003-02-10
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2003-02-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-09-21 - 2002-11-19
Bălţi, str. Nekrasov, 72/A |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2003-02-25
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2003-02-24
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 55 |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2003-03-11
Bălţi, str. Făleşti, 14 |
||
Administrator |
1993-09-01 - 2003-03-03
Rîşcani, str. Eternităţii, 1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-09-01 - 2003-01-28
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2002-12-05
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2003-02-25
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2002-12-27
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-08-23 - 2004-06-17
Edineţ, str. Mărţişor, 9 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2004-09-14
Edineţ, str. Stroescu V., 77 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2004-05-29
Basarabeasca, str. Cărămidarilor, 28 |
||
Administrator |
1994-09-20 - 2002-12-27
Basarabeasca, str. Marx Karl, 89, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-09-19 - 2002-10-14
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2002-11-07
Drochia, str. Sorocii şos., 24, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1994-08-03 - 2003-08-11
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 9/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-09-15 - 2003-02-20
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
2001-06-20 - 2002-11-12
Căuşeni, str. Cantemir D., 32, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2002-10-28
Ungheni, str. Iaşi, 20, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-11-24 - 2003-02-10
Nisporeni, str. Nîrnova, 10 |
||
Administrator |
1996-11-21 - 2002-12-09
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1996-10-21 - 2002-12-11
Ungheni, str. Solidarităţii, 6 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2002-12-16
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2003-06-25
Ungheni, str. Cibotari Maria, 61 |
||
Administrator |
1997-01-23 - 2002-12-26
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2003-02-13
Taraclia, str. Lesnaia, 5 |
||
Administrator |
1998-04-09 - 2004-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1 |
||
Administrator |
2001-07-03 - 2005-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2000-11-27 - 2004-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Lupan Andrei, 2, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1999-01-28 - 2003-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
1998-04-10 - 2004-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 20, ap.(of.) 106 |