Restaurants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-04-18 - 2004-02-02
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2018-04-12
Bălţi, str. Bulgară, 92, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1997-12-19 - 2003-05-10
Cantemir, str. Trandafirilor, 3, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1994-10-11 - 2003-05-21
Cahul, str. Negruzzi C., 125, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2003-05-07
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-08-09 - 2003-08-26
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2003-08-19
Cahul, str. 31 August 1989, 23""B |
||
Administrator |
1998-10-29 - 2004-02-09
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2003-01-09
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
2002-09-18 - 2003-11-12
Ocniţa, str. Mircea cel Bătrân bd., 7 |
||
Administrator |
2001-11-26 - 2003-08-26
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2018-04-13
Bălţi, str. Larisa bd., 18, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2004-08-03
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1999-09-28 - 2003-06-02
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 11 |
||
Administrator |
1997-08-29 - 2004-12-14
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2004-01-29
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2004-02-24
Floreşti, Coşerniţa |
||
Administrator |
2001-07-17 - 2003-07-21
Floreşti, str. Costin Miron, 17 |
||
Administrator |
2002-03-12 - 2003-07-10
Soroca, str. Soltuz N., 2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2003-08-28
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2003-06-19
Ungheni, str. Tighina, 9 |
||
Lichidator Administrator |
2010-11-17 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 98/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-08-10 - 2018-04-13
Bălţi, str. Malinovschi Tadeuş, 7, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2002-01-21 - 2003-06-25
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2001-08-17 - 2003-06-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovietică, 2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2001-10-10 - 2004-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, 4 |
||
Administrator |
1996-02-23 - 2002-12-23
Briceni, Lipcani, str. Novosiolov, 21 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2016-01-29
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2011-07-22 - 2018-04-13
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2004-03-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 76 |
||
Administrator |
2000-06-19 - 2004-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) 412 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2003-09-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
2000-08-14 - 2003-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 18 |
||
Administrator |
1997-02-21 - 2002-12-26
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Viilor, 28 |
||
Administrator |
1993-07-15 - 2002-10-09
Anenii Noi, Bulboaca, str. Dacia, 11 |