|
|
1996-01-05 - 2008-12-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dostoevschi, 1
|
|
|
|
1998-08-07 - 2018-04-11
Bălţi, str. Bulgară, 74, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1994-12-01 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1993-04-20 - 1998-06-05
Ştefan Vodă, str. Lazo S., 73
|
|
|
|
2001-01-30 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 14/4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1998-07-03 - 2018-04-11
Bălţi, str. Prepeliţei, 38
|
|
|
|
1994-09-12 - 2018-06-16
Cahul, str. Spirin Ivan, 106, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-12-05 - 2018-06-16
Cahul, str. Strada Veche, 143, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1996-02-02 - 2018-06-15
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1992-09-08 - 2018-06-15
Căuşeni, str. Titov G., 31
|
|
|
|
1993-03-19 - 2020-04-27
Teleneşti, Sărătenii Vechi
|
|
|
|
2001-05-18 - 2011-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 174
|
|
|
|
2000-03-29 - 2008-12-19
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 12/8, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2001-07-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 66/3, ap.(of.) 83
|
|
|
|
1993-02-17
Bălţi, str. Enescu George, 69
|
|
|
|
1999-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Williams R., 12
|
|
|
|
2001-11-19 - 2008-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 11, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1996-08-16 - 2020-09-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 219
|
|
|
|
1995-05-15
Ialoveni, str. Ciorbă Toma, 12
|
|
|
|
2006-01-17
Drochia, Sofia
|
|
|
|
1998-05-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 115, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1999-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2005-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 44, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2001-10-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 69
|
|
|
|
2005-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1994-02-28 - 1999-10-05
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 71
|
|
|
|
2012-02-03 - 2021-03-02
mun. Chişinău, Sîngera, str. Tineretului, 22
|
|
|
|
2005-02-23 - 2011-07-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-02-15 - 2018-04-11
Bălţi, str. Dobroliubov Nikolai, 6
|
|
|
|
2010-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69A
|
|
|
|
2011-01-19
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 8, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2005-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14, ap.(of.) 128
|
|
|
|
2005-02-21 - 2007-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 107
|
|
|
|
2000-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 198
|
|
|
|
1994-05-11 - 1998-09-04
Ştefan Vodă, Marianca de Jos
|
|