Restaurants
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-03-18 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12 |
||
Administrator |
1998-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-10-09 - 2018-12-11
Edineţ, str. Roşca Valentin, 93 |
||
Administrator |
1998-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 24, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1994-05-25
Ialoveni, str. Păcii, 12 |
||
Administrator |
2007-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23 |
||
Administrator |
2001-09-20 - 2020-10-16
Străşeni, Cojuşna, str. Panfile Tudor, 7 |
||
Administrator |
2005-07-28 - 2013-08-01
Anenii Noi, Ruseni, str. Vinogradnaia, 19 |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2018-12-11
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator Administrator |
1995-08-14 - 2007-08-20
Ialoveni, str. Moldova, 4/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-02-05 - 2017-03-13
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1996-08-26 - 1997-08-01
Rezina, str. 1 Mai, 10B.2 |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-28 - 2007-08-07
Criuleni, str. 31 August, 88 |
||
Administrator |
2009-10-08 - 2012-12-20
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2005-10-03
Bălţi, str. Sportivă, 1 |
||
Administrator |
2005-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83 |
||
Administrator |
1993-06-23 - 2002-06-19
Rîşcani, str. Tcacenco, 2 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2002-07-10
Rîşcani, str. Lermontov M., 91 |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-31 - 2021-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 10 |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-09 - 2021-02-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August, 5/G |
||
Administrator |
1995-01-26 - 2001-11-22
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator |
2004-10-11 - 2021-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 41, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
1992-05-06
Drochia, str. Coroliov, 28 |
||
Administrator |
1992-05-13
Drochia, 47, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2001-04-19
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
1996-07-12 - 2002-05-30
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mereni, 17 |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2002-09-12
Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1998-02-24 - 2002-06-19
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 32 |
||
Administrator |
1998-03-16 - 2002-06-19
Rîşcani, str. Glavan Boris, 3, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2007-11-16
Anenii Noi, str. Chişinăului, 56, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2010-02-10 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 11, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2000-03-30 - 2019-07-11
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1994-12-08 - 2013-04-04
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 2/1, ap.(of.) 1A |