|
|
2014-11-05
mun. Chişinău, Cricova, str. Alecsandri Vasile, 10
|
|
|
|
1995-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 24/5, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1995-05-16 - 2001-10-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 12
|
|
|
|
2013-01-25 - 2020-02-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1995-06-05 - 2001-10-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Iachir I., 3
|
|
|
|
1994-01-11 - 2018-02-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komsomolskaia, 30A
|
|
|
|
2008-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10a
|
|
|
|
1995-07-27 - 2000-09-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Armatei Sovietice, 60
|
|
|
|
2013-06-28 - 2020-02-04
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
1995-09-14 - 1998-03-06
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
1994-07-20
Briceni, str. Independenţei, 19/29
|
|
|
|
1993-05-10 - 2019-05-03
Bălţi, str. Bulgară, 142, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2006-04-06 - 2021-02-11
Bender, str. Odesscaia, 4, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2000-04-24 - 2017-12-13
Bălţi, str. Musicescu G., 32
|
|
|
|
1994-12-21 - 2017-12-13
Bălţi, str. Larisa bd., 9, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1994-12-07 - 2017-12-13
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 18, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1994-04-13 - 2017-12-13
Bălţi, str. Bulgară, 55/A, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1997-12-02 - 2017-12-13
Bălţi, str. Timireazev, 12
|
|
|
|
2000-10-02 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 62, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1994-07-22 - 2002-04-01
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 14, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1997-02-27 - 2019-05-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 91
|
|
|
|
1994-09-19 - 2002-08-20
Ungheni, Sculeni
|
|
|
|
2009-06-10
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1993-03-30
Bălţi, str. Independenţei, 38, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 14
|
|
|
|
2007-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 52, ap.(of.) 901
|
|
|
|
1999-02-25 - 2019-11-19
mun. Chişinău, Vatra, str. Sfântul Ştefan, 45
|
|
|
|
2004-10-12 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tricolorului, 35
|
|
|
|
2001-07-09 - 2020-10-07
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 67,6
|
|
|
|
2007-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
1996-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9
|
|
|
|
2001-06-07 - 2020-04-03
Orhei, Cişmea
|
|
|
|
2014-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10/1
|
|
|
|
1992-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1999-02-17 - 2001-09-03
Ungheni, Semeni
|
|