|
|
1997-03-28
Hînceşti, Cioara
|
|
|
|
1995-09-12 - 2017-12-12
Rîşcani, str. Florilor, 43
|
|
|
|
1998-02-05 - 2017-12-12
Rîşcani, str. Şevcenko T., 10
|
|
|
|
2012-03-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 43, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1994-12-20 - 2017-12-12
Rîşcani, str. Independenţei, 21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 63
|
|
|
|
2013-04-02
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2015-01-20
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 127, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-09-15 - 2009-06-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 9/1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2001-09-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1995-10-31 - 1997-07-01
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 50
|
|
|
|
1996-10-01
Ocniţa, Clocuşna
|
|
|
|
2002-01-02
Soroca, Holoşniţa
|
|
|
|
2001-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 21, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1997-05-14 - 2001-09-05
Ocniţa, Vălcineţ
|
|
|
|
1997-12-19 - 2017-12-12
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 109, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1994-07-26 - 2020-01-31
Criuleni, Ratuş
|
|
|
|
1998-07-21 - 2001-03-20
Ocniţa, str. Vieru Igor, 3
|
|
|
|
1999-01-13
Ocniţa, str. Drujbî, 26, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-12-17 - 2017-12-12
Bălţi, str. Sportivă, 23, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 26
|
|
|
|
2002-04-03
Ialoveni, str. Movilă Petru, 9
|
|
|
|
2001-07-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2003-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1994-06-17 - 2017-12-12
Bălţi, str. Bulgară, 39, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91
|
|
|
|
2002-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfîntul Andrei, 20, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 32
|
|
|
|
1992-10-08 - 1998-03-20
Orhei, str. Iachir I., 12
|
|
|
|
2001-01-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126/A
|
|
|
|
2001-06-04 - 2017-12-12
Bălţi, str. Coroban Vasile, 10, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-02-06 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 206
|
|
|
|
1997-07-09 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2008-08-08 - 2019-04-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aşhabad, 119
|
|
|
|
1994-11-01 - 2008-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49
|
|