|
|
2001-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2001-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pomilor, 2
|
|
|
|
2001-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4, ap.(of.) 504
|
|
|
|
2000-11-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799
|
|
|
|
1993-04-15 - 2018-05-07
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-03-25 - 2011-09-26
Taraclia, Albota de Jos
|
|
|
|
2002-01-21
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 5/A
|
|
|
|
1998-03-17 - 2005-04-18
Bălţi, str. Independenţei, 3
|
|
|
|
1998-10-08 - 2010-08-12
Rîşcani, str. Lermontov M., 152
|
|
|
|
2002-01-09 - 2019-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-03-12
Briceni, Larga
|
|
|
|
1994-12-29 - 2010-09-06
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-12-18 - 2010-09-10
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2001-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-05-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
1999-10-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/A
|
|
|
|
2000-05-12 - 2019-09-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 2/a
|
|
|
|
1998-02-12
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
1995-09-11 - 2012-07-20
Drochia, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2005-02-14
Ialoveni, Dănceni, str. Cronicarilor, 22
|
|
|
|
1998-12-29 - 2019-06-07
Criuleni, Porumbeni, str. Nucarilor, 1
|
|
|
|
1999-07-28 - 2019-07-09
Bălţi, str. Burebista, 17
|
|
|
|
2002-06-19 - 2019-07-29
Cantemir, Tartaul
|
|
|
|
1999-05-03 - 2020-02-18
Făleşti, str. Trandafirilor, 6
|
|
|
|
1999-05-14 - 2024-04-04
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 30
|
|
|
|
1996-03-01 - 2024-01-12
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Puşkin A., 189A
|
|
|
|
1997-12-17 - 2019-04-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 17, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1992-12-03 - 2010-09-22
Hînceşti, str. Lazo S., 15
|
|
|
|
1999-01-18 - 2019-04-19
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 12, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1998-12-15 - 2019-03-05
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2001-07-04 - 2019-08-21
Bălţi, str. Cahul, 107
|
|
|
|
1998-07-13 - 2019-06-17
Făleşti, str. Prutului, 18
|
|
|
|
1998-11-06 - 2010-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 41, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
1993-01-22 - 2019-07-10
Făleşti, Pîrliţa
|
|