|
|
1998-04-06 - 2020-02-17
Făleşti, Musteaţa
|
|
|
|
2008-03-26 - 2021-03-15
Ialoveni, str. Frunze M., 17
|
|
|
|
2002-01-11
Drochia, Miciurin
|
|
|
|
2001-07-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2000-12-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 15, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1993-03-25
Ialoveni, str. Putnei, 1
|
|
|
|
2000-07-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 3/1, ap.(of.) 152
|
|
|
|
1999-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
1999-04-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12, ap.(of.) 605
|
|
|
|
2001-11-02 - 2024-05-02
Făleşti, Obreja Veche
|
|
|
|
2000-12-13 - 2020-11-26
Bălţi, str. Cantemir Dimitrie bd., 27
|
|
|
|
2001-04-20
Criuleni, Dubăsarii Vechi
|
|
|
|
2000-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 75/5, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2000-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 25, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2000-12-13 - 2011-08-05
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 156/A
|
|
|
|
1998-08-26 - 2004-07-07
Bălţi, Elizaveta, str. Negruzzi Constantin bd., 17
|
|
|
|
2002-02-04 - 2017-12-13
Bălţi, str. Brâncuşi C., 17
|
|
|
|
1995-08-04
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1999-11-26 - 2017-09-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 10
|
|
|
|
1994-08-09 - 2007-07-09
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Creangă Ion, 7
|
|
|
|
2002-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2002-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 67, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2001-08-14 - 2020-11-25
Bălţi, str. Belinski V., 11
|
|
|
|
1998-11-05
Bălţi, str. Sorocii, 17
|
|
|
|
1994-11-15
Bălţi, str. Sadoveanu M., 24
|
|
|
|
2000-08-02 - 2010-06-28
Bălţi, str. Independenţei, 64
|
|
|
|
1998-04-21 - 2009-07-28
Cahul, Cucoara
|
|
|
|
2002-03-05 - 2010-06-22
Făleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 8
|
|
|
|
2002-04-17 - 2020-02-17
Bălţi, Sadovoe
|
|
|
|
2001-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 2/3
|
|
|
|
2011-08-19 - 2020-02-17
Făleşti, Pietrosu
|
|
|
|
2000-02-14 - 2005-03-22
Bălţi, str. Sofia, 4
|
|
|
|
2002-09-17
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
1998-01-21 - 2009-09-01
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 65, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1998-05-08 - 2013-07-24
Făleşti, Răuţel
|
|