|
|
1996-04-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 113
|
|
|
|
2009-10-05
Donduşeni, Plop
|
|
|
|
2008-02-22 - 2023-04-11
Rîşcani, Zăicani
|
|
|
|
2006-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-10-30 - 2023-04-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 47/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2006-12-15 - 2023-04-26
Străşeni, str. Sadoveanu M., 37, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2007-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2009-11-20 - 2024-09-02
Hînceşti, Obileni
|
|
|
|
2002-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 27 Martie 1918, 3""V"", ap.(of.) 5
|
|
|
|
2004-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 17/2
|
|
|
|
2006-06-13 - 2017-06-26
Rîşcani, str. Nikolaev, 10
|
|
|
|
2008-11-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 107, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-09-25
Cahul, str. Negruzzi C., 127/1
|
|
|
|
2002-09-13 - 2023-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 34
|
|
|
|
2005-03-28 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 1
|
|
|
|
2005-04-05 - 2019-04-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
|
|
|
|
2011-10-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore, 9
|
|
|
|
2005-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 17
|
|
|
|
2003-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 50, ap.(of.) 216
|
|
|
|
2003-06-25
Ştefan Vodă, Purcari
|
|
|
|
2007-03-05 - 2023-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 7/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 6/2
|
|
|
|
2005-11-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 22/1, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2013-01-23 - 2021-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/3, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2005-12-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 22
|
|
|
|
2005-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 141
|
|
|
|
2001-06-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 32
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 105
|
|
|
|
2006-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 24/3, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2009-01-30 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1995-03-21 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27/2, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1998-08-04 - 2016-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 23, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 107, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-07-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/6
|
|
|
|
2011-07-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 163
|
|