|
|
1998-02-10 - 2024-08-17
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2005-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 53/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2008-12-03
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2009-11-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 6
|
|
|
|
2010-06-25 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/4, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 18
|
|
|
|
2011-12-08 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1
|
|
|
|
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 66
|
|
|
|
2012-06-19 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 08
|
|
|
|
2012-07-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 234
|
|
|
|
2012-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-07-11 - 2018-03-05
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 28/1
|
|
|
|
2012-07-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 48, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-08-09 - 2014-05-23
Criuleni, Porumbeni, 2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-04-27 - 2018-01-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 115
|
|
|
|
2007-08-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 118, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-04-08 - 2023-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/3, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2009-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2009-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfatul Ţării, 67/1
|
|
|
|
2010-03-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2011-05-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
2011-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171A
|
|
|
|
2012-04-10 - 2020-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 27, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-10-05 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2013-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 32, ap.(of.) 165
|
|
|
|
2012-10-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 42/4
|
|
|
|
2012-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 6, ap.(of.) 28C
|
|
|
|
2001-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 141/A, ap.(of.) et.1
|
|
|
|
2012-12-03 - 2021-11-08
Criuleni, Hruşova
|
|
|
|
1997-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 59, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2014-06-17 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 20/2
|
|
|
|
2012-10-04
Ştefan Vodă, Popeasca
|
|
|
|
2012-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 19/5
|
|
|
|
2013-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 22, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-09-26 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130/3, ap.(of.) 38
|
|