Retail trade in stands and markets
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-08-21 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 623 |
||
Administrator |
1997-10-31 - 2009-03-05
Briceni, str. Uzinelor, 10/67 |
||
Administrator |
1999-05-19 - 2009-03-05
Briceni, str. Independenţei, 17, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1994-11-08 - 2009-03-17
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1998-09-25 - 2009-03-17
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 6, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1993-02-18
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1998-02-04 - 2009-04-10
Ocniţa, str. Creangă Ion, 23/413 |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2009-04-10
Ocniţa, str. Viteazul Mihai, 21 |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2009-04-10
Ocniţa, str. Burebista, 40, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1993-03-29 - 2009-04-13
Ocniţa, str. Gogol, 53/15 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2009-04-13
Ocniţa, Otaci, str. Alexandru cel Bun, 6, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1993-12-16 - 2009-04-10
Ocniţa, str. Darwin Charles, 6 |
||
1994-02-09 - 2007-03-16
Soroca, Vasilcău |
|||
Administrator |
1998-01-21 - 2009-04-24
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 111, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1997-11-25 - 2009-06-01
Briceni, Lipcani, str. Căilor Ferate, 18 |
||
Administrator |
1998-04-13 - 2009-05-21
Briceni, Lipcani, str. Gagarin Iu., 10/2 |
||
Administrator |
1997-12-02 - 2009-05-21
Briceni, Lipcani, str. Nekrasov, 16 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2009-05-21
Briceni, Lipcani, str. Gastello, 19 |
||
1995-06-20 - 2007-03-01
Soroca, str. 1 Mai, 23 |
|||
1993-01-19 - 2006-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 86 |
|||
Administrator Lichidator |
2010-12-10 - 2018-03-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194/2, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-09-23 - 2009-09-08
Ocniţa, str. Burebista, 67, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2009-09-08
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
1992-10-30 - 2009-09-10
Ocniţa, Otaci, str. Sadovaia, 40 |
||
Administrator |
1997-10-16 - 2009-09-08
Ocniţa, str. Feroviară, 4 |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2009-09-09
Ocniţa, str. Puşkin A., 20 |
||
Administrator |
2001-01-19 - 2009-09-08
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
1996-08-28 - 2009-09-09
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2009-09-09
Ocniţa, str. Viteazul Mihai, 36 |
||
Lichidator Administrator |
2013-09-19 - 2020-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78 |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2020-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/1, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
1998-02-03 - 2009-10-20
Ocniţa, str. Creangă Ion, 25, ap.(of.) 303 |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2009-10-21
Ocniţa, str. 27 August, 1 |
||
Administrator |
1996-12-09 - 2017-08-29
Drochia, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 86 |