Retail trade in stands and markets
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-03-18 - 2011-12-28
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 3/1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2008-03-26
Edineţ, str. Baltă Trifan, 77 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2008-09-09
Edineţ, str. Miciurin, 33 |
||
Administrator |
1993-06-15 - 2008-03-29
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 127 |
||
Administrator |
1998-03-06
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
1998-03-23 - 2008-07-17
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
2008-04-02
Briceni, str. Tereşkova, 49 |
||
Administrator |
1993-02-03 - 2008-06-12
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 9, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2008-08-22
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 23 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2009-03-14
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2001-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 11, ap.(of.) 37 |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-28 - 2008-09-24
Donduşeni, str. 31 August 1989, 6/24 |
||
Administrator |
1995-11-17 - 2008-08-07
Edineţ, Cupcini, str. Sadovaia, 8, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1998-07-09 - 2000-09-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 3/1, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator |
2008-06-05 - 2018-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/4, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2000-06-15 - 2017-05-31
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1998-07-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cheltuială Vasile, 7, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-25
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nucarilor, 39 |
||
Administrator |
1998-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 9, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2009-02-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-02-08
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2020-07-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 7/1, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2011-06-28 - 2024-01-29
Floreşti, str. Lupu Vasile, 67, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2008-10-30
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-10-20
Edineţ, str. Komarov Vl., 57 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2008-11-13
Briceni, Lipcani, str. Prutovscaia, 20 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2008-11-13
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 36 |
||
Administrator |
1998-03-18 - 2008-11-12
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 212 |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2008-11-28
Ocniţa, str. Independenţei, 76, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1994-07-05 - 2008-11-28
Ocniţa, str. Burebista, 40, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-10-02 - 2008-11-28
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2019-04-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 151, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-05-29 - 2017-04-19
Criuleni, str. Biruinţei bd., 31, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2017-05-11
Criuleni, str. Biruinţei bd., 39, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1992-08-19 - 2008-12-03
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 108 |