Retail trade of cleaning products, wallpapers and floor coverings, including cork boards
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-10-04 - 2023-05-29
Orhei, str. Hotin, 12 |
||
Administrator |
2008-02-08 - 2023-05-29
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 17 |
||
Administrator |
2011-06-21 - 2023-09-05
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2008-05-08 - 2023-04-14
Călăraşi, str. Diaconaş, 26 |
||
Administrator Lichidator |
2005-10-07 - 2023-04-18
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-09 - 2023-04-14
Anenii Noi, Bulboaca, str. Victoriei, 3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-02-14 - 2023-05-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 794, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2003-09-22
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator Lichidator |
2007-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 7, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2010-03-03 - 2023-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tisa, 7 |
||
Administrator |
2006-12-11 - 2023-04-19
Donduşeni, str. Florilor, 71 |
||
Administrator Lichidator |
2013-09-27 - 2018-11-23
Dubăsari, Marcăuţi |
||
Administrator |
2006-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2013-05-02 - 2023-04-25
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2005-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 3, 70 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-22
mun. Chişinău, Budeşti, str. Chişinăului, 125 |
||
Administrator |
2006-08-14
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2024-09-03
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2000-02-10 - 2023-05-02
Orhei, str. Piatra Neamţ, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-10-03
Anenii Noi, Maximovca |
||
Administrator |
2010-07-06 - 2023-05-04
Ocniţa |
||
Administrator |
2004-07-16 - 2024-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 11, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2010-11-16 - 2024-01-19
Teleneşti, str. Alexandru Ioan Cuza, 03 |
||
Administrator |
2013-06-28 - 2023-06-06
Leova, Tomai |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-28 - 2016-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 405 |
||
Administrator Lichidator |
2010-03-03 - 2023-12-12
Rezina, str. 27 August, 50, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-11-23 - 2023-09-12
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 25, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 7 |
||
Administrator |
1998-04-01
Basarabeasca, str. Tolstoi L., 61 |
||
Administrator |
2010-12-16 - 2023-06-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 6, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
2007-12-26 - 2023-11-15
Rezina, str. Trandafirilor, 2, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2005-07-06
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2010-05-04
Teleneşti, str. Neculce Ion, 15 |
||
Administrator |
1996-05-31
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 43 |
||
Administrator |
2012-03-01
mun. Chişinău, Băcioi, str. Alecsandri Vasile, 5 |