|
|
1995-06-05 - 2017-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 123
|
|
|
|
1998-08-20 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 14
|
|
|
|
1997-11-03 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 12, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2003-06-11 - 2016-02-05
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1996-08-02 - 2017-01-05
Ialoveni, str. Viteazul Mihai, 37/1
|
|
|
|
2003-07-11 - 2015-11-05
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2000-02-03 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 10
|
|
|
|
1999-07-02 - 2014-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
|
2000-10-25 - 2016-09-21
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Iubileinaia, 12
|
|
|
|
2012-06-06 - 2018-11-09
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Gagarin Iu., 79
|
|
|
|
1995-09-13 - 2015-10-21
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1999-10-01 - 2018-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vînătorilor, 14
|
|
|
|
2009-10-13 - 2013-03-15
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Mitul Ivan, 48
|
|
|
|
2010-01-25 - 2013-09-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1998-03-09
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
1998-11-24 - 2017-01-25
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 10, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2001-10-05 - 2020-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801/a
|
|
|
|
1997-10-21 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2002-02-12 - 2013-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Titov G., 26
|
|
|
|
1993-01-13 - 2013-07-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 57
|
|
|
|
2004-02-10 - 2015-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-04-10
Ialoveni, str. Coşbuc G., 25
|
|
|
|
2002-07-02 - 2015-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 25, ap.(of.) 172
|
|
|
|
2006-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 141
|
|
|
|
1999-12-15 - 2018-12-24
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2011-07-28
Anenii Noi, Maximovca, str. Şcolară, 15/B
|
|
|
|
2004-03-15 - 2013-12-06
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 248
|
|
|
|
2005-02-03 - 2014-08-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 33
|
|
|
|
2001-05-10 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 306
|
|
|
|
1995-01-09 - 2013-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 62, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2000-11-23 - 2015-01-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 265
|
|
|
|
1994-02-22 - 2014-08-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Octombrie, 24/1
|
|
|
|
1995-02-23 - 2013-03-29
Cahul, str. Valea Rece, 16/1
|
|
|
|
1998-04-24 - 2013-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 6, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2005-05-24 - 2024-06-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 102
|
|