|
|
2008-08-08 - 2019-11-06
Orhei, str. Negruzzi, 76/B
|
|
|
|
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21/3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2000-11-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 35, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2001-10-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/1, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2011-07-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 27, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2012-05-15
Orhei, str. Negruzzi C., 111/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-01-29 - 2020-09-25
Ocniţa, str. Tineretului, 18/A
|
|
|
|
2007-10-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa, 27
|
|
|
|
2010-04-29 - 2014-06-13
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2003-06-04 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 36/1, ap.(of.) cam
|
|
|
|
2011-09-06 - 2013-02-11
Făleşti, Vrăneşti
|
|
|
|
2009-11-16
Rezina, str. Păcii, 38
|
|
|
|
2004-02-09 - 2021-09-10
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2008-08-14 - 2019-11-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 165/1, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2009-05-20 - 2020-07-22
Bălţi, str. Independenţei, 102, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1994-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 118, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2004-03-24 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2005-07-14 - 2023-12-26
Criuleni, Ratuş, str. Sportivului, 13
|
|
|
|
2015-01-17
Cahul, Manta, str. Malul Bălţii, 12
|
|
|
|
2013-01-18 - 2020-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 68/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1998-10-16
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 36A
|
|
|
|
2007-11-16
Bălţi, str. Sadoveanu M., 17
|
|
|
|
2006-11-02 - 2021-09-20
Leova, str. Cantemir D., 38
|
|
|
|
1998-03-03 - 2012-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 153
|
|
|
|
2014-06-05 - 2020-03-19
Drochia, str. Bretela de circulaţie, 94
|
|
|
|
2003-03-03 - 2021-02-01
mun. Chişinău, Cricova, str. Libertăţii, 10, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2003-01-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/6, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2002-10-09 - 2020-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2003-08-13 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 30
|
|
|
|
2007-01-10
Cahul, str. Spirin V., 9
|
|
|
|
1998-04-16 - 2021-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2010-04-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2008-10-29 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/3, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2012-03-07
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 20/A
|
|