|
|
2014-05-28
Bălţi, str. Feroviarilor, 20
|
|
|
|
2006-09-13 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1997-05-07 - 2019-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 37/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2002-07-08 - 2020-09-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/3, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2013-12-18
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
2012-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 16/T
|
|
|
|
2013-05-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 29, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-07-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 42, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/2
|
|
|
|
2003-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2014-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 30/8, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2002-02-05 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 17
|
|
|
|
1995-09-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 7
|
|
|
|
1997-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 37
|
|
|
|
1997-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-12-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 8
|
|
|
|
2015-01-17
Criuleni, Ohrincea
|
|
|
|
2004-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 1
|
|
|
|
1997-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 46
|
|
|
|
1998-01-27 - 2000-08-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 110
|
|
|
|
1998-01-29 - 2000-01-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 6, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1998-02-05 - 2000-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32, ap.(of.) 188
|
|
|
|
1998-03-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/3, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1992-07-28 - 2018-05-25
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1998-07-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 18
|
|
|
|
1998-08-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
1999-01-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1999-01-27 - 2001-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 8/2, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1999-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 22, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1999-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 78/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1999-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/4, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1998-02-17 - 2019-11-06
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 11, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-06-15 - 2001-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/1, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1999-11-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 78
|
|