Retail trade of blacksmiths' articles, paints and glass
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-04-14 - 2023-03-07
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2014-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 32 |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 8, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-10-05 - 2023-03-09
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-04 - 2023-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Maiakovski Vl., 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 25/12 |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2023-11-10
Glodeni, str. 31 August, 26 |
||
Administrator |
2009-09-25 - 2023-08-28
Taraclia, Ciumai, str. Gagarin Iu., 29 |
||
Administrator Lichidator |
2000-02-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14 |
||
Administrator |
2006-10-17 - 2023-04-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28, ap.(of.) 73 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/3, ap.(of.) 127 |
||
Administrator |
2001-04-02 - 2024-05-23
Bălţi, str. Glavan Boris, 28/A, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2003-04-04 - 2023-03-13
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-08 - 2023-03-13
mun. Chişinău, Vatra, str. Tinereţii, 60 |
||
Administrator |
2012-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-04-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Russo Alecu, 4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-07-24 - 2023-05-25
Sîngerei, Heciul Nou |
||
Administrator |
2012-05-21 - 2023-03-13
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2009-10-06
Bălţi, str. Coşbuc G., 6 |
||
Administrator |
2010-05-06
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2006-12-19 - 2023-03-24
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2005-01-25 - 2023-03-15
Făleşti, Hiliuţi |
||
Administrator |
2001-10-17 - 2023-03-15
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2007-02-21
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2010-10-14
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2012-02-22
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 4, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2007-10-30
Glodeni, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 6, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1998-12-02 - 2023-03-01
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Kalinin, 37 |
||
Administrator |
2007-08-21 - 2023-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/2, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2002-12-10 - 2023-12-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octombrie, 82 |
||
Administrator |
2009-05-26
Leova, Iargara, str. Ştefan Vodă, 188 |
||
Administrator |
2007-01-04 - 2023-03-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 2, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2007-08-30 - 2023-03-16
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
1998-03-24 - 2023-03-17
Făleşti, Obreja Veche |
||
Administrator |
2009-03-12 - 2023-03-17
Făleşti, Călineşti |