Retail trade of blacksmiths' articles, paints and glass
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2012-08-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78 |
||
Administrator |
2008-11-19
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sverdlov, 59 |
||
Administrator |
2004-05-27 - 2023-02-01
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator Lichidator |
2010-03-16 - 2021-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinnica, 25 |
||
Administrator |
2005-09-28 - 2023-02-02
Ocniţa, Grinăuţi-Moldova |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-25 - 2023-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 6A |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-09-19 - 2023-08-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator |
2007-05-14 - 2023-03-23
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-19 - 2023-11-07
Străşeni, Vorniceni, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2000-07-13 - 2023-02-08
Rezina, str. Ştefan cel Mare, 27, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-09-01 - 2023-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cramei, 2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2012-10-23 - 2023-01-26
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Pionerscaia, 9 |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-31 - 2023-07-03
Bălţi, str. Ceapaev, 8 |
||
Administrator |
2009-07-03
Rezina, str. Trandafirilor, 6/2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2008-04-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 33 |
||
Administrator |
2013-03-06
mun. Chişinău, Sîngera, str. Primăverii, 32 |
||
Administrator Lichidator |
2013-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/2, ap.(of.) 75 |
||
Lichidator Administrator |
2013-03-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) 418 |
||
Administrator |
2008-09-25 - 2023-02-09
Străşeni, Micleuşeni |
||
Administrator |
2013-12-17
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2013-06-27
Ialoveni |
||
Administrator |
2013-09-17
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2023-02-10
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2014-04-04
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 23 |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2023-02-10
Ialoveni, Misovca |
||
Administrator |
2007-12-26 - 2023-02-10
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2009-07-15 - 2023-02-13
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2003-10-08 - 2023-02-24
Rîşcani, Borosenii Noi |
||
Administrator |
2005-05-26 - 2023-12-08
Bălţi, str. Dostoevschi, 53, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
1997-11-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 44, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 9, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1993-06-03 - 2023-02-10
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2012-06-11 - 2023-02-10
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
2006-12-25 - 2023-02-14
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Gagarin Iu., 32 |
||
Administrator |
2007-08-13 - 2023-02-14
Edineţ, Zăbriceni |