|
|
2008-02-21
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2014-05-21
Bălţi, str. Kiev, 135
|
|
|
|
2013-03-19
Bălţi, Elizaveta, str. Sorocii, 125
|
|
|
|
2007-01-29 - 2022-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/1, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2013-04-10 - 2022-10-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 2
|
|
|
|
2009-03-31 - 2022-12-02
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2009-02-21
Teleneşti, Băneşti
|
|
|
|
1998-08-12 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 13/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-02-21 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 102/4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2001-04-06 - 2022-10-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 124
|
|
|
|
2015-02-23
Nisporeni, Grozeşti
|
|
|
|
2012-02-29 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 66, ap.(of.) et.3
|
|
|
|
2003-01-13 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39/2, ap.(of.) cam
|
|
|
|
2008-08-05 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2011-05-18 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 148
|
|
|
|
2012-08-21 - 2022-11-02
mun. Chişinău, Vatra, str. Frunze M., 3
|
|
|
|
2014-02-05 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 38/2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2009-02-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 49/a
|
|
|
|
2002-02-21 - 2023-06-28
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu M., 175/A
|
|
|
|
2005-06-17
Ştefan Vodă, Popeasca, str. Cazacu Ion, 10
|
|
|
|
1993-03-15 - 2023-06-29
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2009-09-11
Teleneşti, Brînzenii Vechi
|
|
|
|
2010-02-23 - 2022-11-08
Rîşcani, Sverdiac
|
|
|
|
1995-01-20 - 2024-01-05
Cahul, str. Mircea cel Bătrân, 27/1
|
|
|
|
2015-02-24 - 2024-04-08
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2008-03-25 - 2023-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/4, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2010-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78
|
|
|
|
2008-07-17 - 2023-11-01
Rîşcani, Pîrjota
|
|
|
|
2008-09-10
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2011-02-08
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2006-03-06 - 2023-12-28
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
1995-03-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12/A
|
|
|
|
2014-02-18 - 2023-02-03
Rîşcani, str. Glavan Boris, 5, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-04-15 - 2022-11-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 3
|
|
|
|
1992-12-31
Bălţi, str. Burebista, 3
|
|