Retail trade of blacksmiths' articles, paints and glass
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-10-30 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 24/3, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2009-11-18 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 21 |
||
Administrator |
2010-04-14 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 107, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-03-29
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-07 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2004-10-18 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2006-04-12 - 2024-06-10
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Puşkin A., 54 |
||
Administrator |
2014-10-14 - 2022-05-10
Sîngerei, str. Tolstoi L., 42 |
||
Administrator |
2004-05-10 - 2021-05-26
Briceni, Larga |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-30 - 2021-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/4 |
||
Administrator |
2005-07-21 - 2021-05-28
Străşeni, str. Ioviţă Vlad, 4 |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-20 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1 |
||
Administrator |
1994-09-27 - 2021-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici A., 5/A, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-02-19 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989 str-la, 22 |
||
Administrator |
2002-09-16 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 72, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/3, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2000-07-27 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2007-05-29 - 2021-06-07
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2021-06-08
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2012-03-16
Rezina, Gordineşti |
||
Administrator |
2001-02-06 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21 |
||
Administrator |
1998-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 16 |
||
Administrator |
2002-10-28
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 19 |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-29
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-08 - 2021-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2007-11-22 - 2021-06-14
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-13 - 2021-06-14
Bălţi, Sadovoe, str. Miciurin, 31 |
||
Administrator |
2002-04-25 - 2021-06-11
Făleşti, str. Testemiţeanu N., 15 |
||
Administrator |
2005-06-08 - 2021-06-11
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1994-06-10 - 2021-06-10
Făleşti, Obreja Veche |
||
Administrator |
2013-11-26 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Eminescu M., 76 |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2021-06-11
Sîngerei, Bobletici |
||
Lichidator |
2007-07-24
Străşeni, Pănăşeşti |