Retail trade of blacksmiths' articles, paints and glass
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-09-12 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-09-07 - 2022-04-21
Căuşeni, Căinari, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Administrator |
2012-06-27 - 2021-04-27
Ialoveni, str. Nucarilor, 76 |
||
Administrator |
2012-10-25 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-10 - 2021-04-28
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 13, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-07-19
Bălţi, str. Hajdău str-la, 24 |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2021-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 80/1 |
||
Administrator Lichidator |
2012-12-06 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Viteazul Mihai, 19/1 |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2024-03-12
Ungheni, Teşcureni |
||
Administrator |
1997-05-21
Străşeni, str. Orhei, 8 |
||
Administrator |
2002-10-08 - 2004-03-31
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2022-04-26
Criuleni, Maşcăuţi |
||
Administrator |
2011-02-03 - 2021-05-07
Străşeni, str. Ioan Vodă, 1 |
||
Administrator |
2007-05-04 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 12, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2003-02-24 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2008-12-01
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2009-11-13
Rezina, Stohnaia, str. Viteazul Mihai, 6 |
||
Administrator |
2011-07-21 - 2021-05-13
Cantemir, Ţărăncuţa |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-24 - 2022-04-27
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 38 |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-06 - 2021-05-14
Orhei, str. Nistreană, 19, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2023-01-20
Călăraşi, str. Biruinţei, 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-11-19 - 2022-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/1, ap.(of.) 89 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-04-04 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2022-05-03
Floreşti, str. Dacia, 19/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2013-09-10 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1992-10-20 - 2022-05-03
Ialoveni, Dănceni |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-21 - 2021-05-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 58 |
||
Administrator Lichidator |
2002-12-05 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 11a |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-10-26
Bălţi, str. Sfântul Nicolae, 112 |
||
Administrator |
1999-12-07 - 2023-05-15
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2001-06-05 - 2021-01-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 51, ap.(of.) 14 |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-09 - 2021-05-21
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 49/1, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130/3, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2015-02-23
Orhei, Pelivan |