|
|
1997-07-21 - 2018-10-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 7
|
|
|
|
2003-05-27 - 2022-02-23
Sîngerei, Bilicenii Vechi
|
|
|
|
2004-02-05
Cahul, Roşu, str. Mănăstirii, 6
|
|
|
|
2005-11-01
Bălţi, str. 31 August, 22
|
|
|
|
2001-10-02 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2011-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2005-05-30 - 2019-08-13
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
2005-09-13 - 2023-12-27
Străşeni, Cojuşna, str. Viilor, 3
|
|
|
|
2008-01-18 - 2018-02-28
Ungheni, str. Cibotari Maria, 88, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2011-02-22
Leova, Borogani
|
|
|
|
2011-06-17 - 2019-08-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 11, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2007-02-08 - 2018-10-05
Nisporeni, str. Victoriei, 54
|
|
|
|
2014-08-28
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2007-01-31 - 2019-02-12
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
2008-07-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 125
|
|
|
|
2008-02-28 - 2019-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2009-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 27, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-09-10
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
2001-02-02 - 2021-12-02
Briceni, Criva
|
|
|
|
1997-08-04 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Nîrnova, 2/A
|
|
|
|
2007-01-02 - 2021-12-03
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
2007-06-06 - 2021-12-03
Şoldăneşti, Fuzăuca
|
|
|
|
2002-06-12
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2007-04-02 - 2024-01-17
Ungheni, Semeni
|
|
|
|
2007-11-13 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 62/A, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2008-11-19 - 2023-05-13
Cahul, str. Stroescu V., 33/D
|
|
|
|
2008-08-14 - 2024-07-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cahul, 56
|
|
|
|
2013-12-06 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Maiakovski Vl., 2
|
|
|
|
1997-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 80, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2001-01-05
Bălţi, str. Neculce Ion, 41
|
|
|
|
1996-03-04 - 2022-08-09
Bălţi, str. Decebal, 135, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cibotari Maria, 67, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-11-23 - 2021-12-10
Cahul, str. Spirin V., 1
|
|