|
|
2001-06-14 - 2003-03-27
UTA Găgăuzia, Cişmichioi
|
|
|
|
1992-06-02 - 2003-01-20
Bălţi, str. Feroviarilor, 22, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-12-04 - 2003-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3
|
|
|
|
1995-12-04 - 2003-08-14
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-02-19 - 2003-07-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 77
|
|
|
|
2000-09-15 - 2003-07-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-12-16 - 2003-01-03
Bălţi, str. Tuhacevski, 9, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1998-01-21 - 2003-06-25
Făleşti, str. Bălţului, 13, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-06-30 - 2003-05-27
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1995-03-28 - 2003-01-28
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-10-13 - 2003-02-10
Edineţ, str. Moroşanu Nicolae, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-05-28 - 2003-05-12
Rîşcani, Pociumbeni
|
|
|
|
1997-12-03 - 2004-05-18
Briceni, str. Prieteniei, 6
|
|
|
|
1998-03-11 - 2003-04-15
Briceni, str. Uzinelor, 10, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-02-05 - 2003-07-17
Edineţ, str. Mitropolit Varlaam, 21
|
|
|
|
2000-09-20 - 2003-05-30
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
2002-02-28 - 2003-01-10
Hînceşti, str. Caşu Sergiu, 6
|
|
|
|
1996-02-26 - 2003-07-30
Călăraşi, Onişcani
|
|
|
|
1998-02-05 - 2003-01-09
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 102
|
|
|
|
1999-06-03 - 2004-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-05-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 58
|
|
|
|
1997-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pruncul Ion, 2
|
|
|
|
2002-01-09 - 2018-04-14
Cantemir, Ţiganca
|
|
|
|
1998-02-20 - 2018-04-17
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1998-07-10 - 2018-04-17
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 4, ap.(of.) 65
|
|
|
|
1998-03-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 168
|
|
|
|
2002-02-15 - 2019-08-09
Hînceşti, Cărpineni, str. Fodor Sergiu, 53
|
|
|
|
1997-10-09 - 2018-04-13
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 5, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2007-06-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 107
|
|
|
|
1998-04-07 - 2020-02-12
Rîşcani, str. Lermontov M., 178
|
|
|
|
1998-08-28 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2002-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 233
|
|
|
|
2012-09-14 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2008-02-06 - 2021-03-09
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 11, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-02-11 - 1999-04-28
Bălţi, str. Locomotivelor str-la, 2
|
|