|
|
1997-12-11 - 2023-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83
|
|
|
|
2012-10-24 - 2020-02-11
Bălţi, str. Sorocii, 53, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2011-09-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1997-10-22 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2005-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 11, ap.(of.) 151
|
|
|
|
2015-01-13 - 2020-02-11
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 13
|
|
|
|
1995-11-17
Camenca, str. Constructorilor, 15
|
|
|
|
2005-01-27 - 2023-08-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 33
|
|
|
|
1998-02-12 - 2018-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2015-01-20 - 2023-03-31
Edineţ, str. Glavan Boris, 3
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 10, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2005-11-09 - 2011-05-31
Dubăsari, Doroţcaia
|
|
|
|
2006-03-14 - 2023-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 164/A
|
|
|
|
2007-11-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 6/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1998-02-09 - 2020-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ablov Anton, 8/B
|
|
|
|
2000-03-22
Cahul, str. Lupu Vasile, 66
|
|
|
|
2001-01-19
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
2002-02-28
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2012-11-06 - 2021-10-01
Anenii Noi, Mereni, str. 31 August, 90
|
|
|
|
1997-02-27 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 44/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-09-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cantemira D. str-la, 13
|
|
|
|
2001-03-14 - 2014-10-28
Bălţi, str. Krîlov, 6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2012-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-02-11 - 2024-04-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Varnenskaia, 29
|
|
|
|
2013-08-12 - 2021-10-06
Ocniţa, Gîrbova
|
|
|
|
2002-04-11 - 2021-10-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2014-10-20
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 109, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2014-10-21
Bălţi, str. Bulgară, 126, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1998-09-08 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Molodiojnîi str-la, 65/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2009-04-07
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
2006-10-30 - 2021-10-11
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
1995-10-30 - 2018-06-20
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2000-05-29 - 2021-11-10
Basarabeasca, Abaclia
|
|
|
|
2013-12-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 115
|
|