|
|
2001-03-06 - 2013-03-14
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
2002-03-11 - 2010-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-05-14 - 2013-03-19
Donduşeni
|
|
|
|
2004-01-14 - 2020-02-20
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 7
|
|
|
|
1998-07-01 - 2020-02-20
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1997-09-24 - 2020-02-20
Făleşti, str. Testemiţeanu N., 77
|
|
|
|
1998-06-01 - 2019-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 25, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-03-18 - 2020-02-20
Făleşti, str. Nouă, 16
|
|
|
|
2012-08-02 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov
|
|
|
|
2001-06-13 - 2010-11-01
Basarabeasca, Iserlia
|
|
|
|
2002-07-02
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, 50
|
|
|
|
2006-11-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 244
|
|
|
|
2002-04-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 45
|
|
|
|
2006-06-08
Basarabeasca, str. Gogol, 6/Б, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1997-03-03 - 2019-10-14
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 34, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1998-01-30 - 2020-02-21
Făleşti, str. Şoseaua Bucovina, 59
|
|
|
|
1998-03-12 - 2020-02-21
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
2014-07-21 - 2019-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 7, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2004-09-23
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2013-07-05 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/6, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1998-02-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 166
|
|
|
|
2010-11-03 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2005-05-23 - 2022-03-22
Bălţi, str. Cehov, 34
|
|
|
|
2000-11-03 - 2010-08-03
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1997-08-01 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-08-22 - 2022-03-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 25, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2001-12-17 - 2022-03-22
Hînceşti, Pereni
|
|
|
|
2014-01-29 - 2022-03-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Costin Miron, 12
|
|
|
|
2001-01-17 - 2022-03-22
Cimişlia, Topala
|
|
|
|
2007-11-22 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 58, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2007-11-28 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 65, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-01-15
Nisporeni, str. Dacia, 3
|
|
|
|
2008-02-12 - 2013-04-04
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2009-10-19 - 2019-12-06
Rîşcani, str. Trandafirilor, 23, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2004-09-06 - 2019-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 15
|
|