|
|
2002-09-24
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2003-03-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 6
|
|
|
|
2003-03-27 - 2010-03-02
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
2000-07-11 - 2014-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 50
|
|
|
|
2000-08-15
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2002-01-28 - 2014-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2007-12-17
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
2003-04-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 15, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2006-07-19
Bălţi, str. Feroviarilor, 13, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-04-10 - 2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2006-08-03
Anenii Noi, str. Chişinău, 54, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-04-11 - 2019-06-06
Bălţi, str. Izmail pasaj, 23
|
|
|
|
2007-11-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2002-03-01 - 2007-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 24
|
|
|
|
2006-08-10 - 2012-10-10
Orhei, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2012-04-09 - 2018-09-25
Hînceşti, Caracui
|
|
|
|
2007-05-18 - 2014-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 18, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2003-05-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călătorilor, 43
|
|
|
|
2003-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 9
|
|
|
|
2000-12-21
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Ştefan cel Mare, 4
|
|
|
|
2003-06-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 107/""A
|
|
|
|
2006-10-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 4/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2015-01-20 - 2020-02-05
Hînceşti, str. Movilă Petru, 44
|
|
|
|
2007-03-29 - 2019-06-10
Bălţi, str. Fucik Julius, 16
|
|
|
|
2007-12-12 - 2019-06-10
Bălţi, str. 31 August str-la, 3
|
|
|
|
2011-03-30
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Kirov
|
|
|
|
2007-10-15 - 2013-11-14
Hînceşti, str. Creangă Ion, 47
|
|
|
|
2007-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 3/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1997-03-31 - 2005-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1998-03-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 3/2
|
|
|
|
2014-05-29 - 2020-08-14
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
2003-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 3
|
|
|
|
2006-09-14 - 2011-05-27
Orhei, str. Lazo S., 78
|
|
|
|
2013-06-21 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2013-11-28 - 2018-01-10
Leova, Troiţa
|
|