|
|
2010-03-09 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/3, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2011-05-25 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bugeacului, 7
|
|
|
|
2014-01-23 - 2021-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 80/1
|
|
|
|
2012-01-24 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/3, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2013-10-29 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2007-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 55
|
|
|
|
2013-06-25 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 9, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-07-20 - 2021-05-13
Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2014-10-10 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Teatrului str-la, 2
|
|
|
|
1996-10-22 - 2023-10-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 40
|
|
|
|
2010-11-19 - 2021-05-21
Glodeni, str. Varlaam, 10
|
|
|
|
2013-02-06 - 2021-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2012-12-21 - 2012-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 89, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-03-12 - 2023-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fontannîi str-la, 3
|
|
|
|
1998-03-10 - 2021-05-25
Anenii Noi, Calfa
|
|
|
|
2010-04-14 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 107, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-11-27 - 2021-05-24
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 41, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2010-05-19
Nisporeni, str. Cantemir Dmitrie, 75
|
|
|
|
2011-02-09 - 2022-05-06
Cantemir, Hănăseni
|
|
|
|
1997-05-23
Anenii Noi, Bulboaca
|
|
|
|
2007-03-19 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/2
|
|
|
|
1998-03-04 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2014-03-28 - 2021-06-07
Edineţ, str. Baltă Trifan, 152
|
|
|
|
1997-11-28 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Păcii, 3/A, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21
|
|
|
|
2010-05-07 - 2021-06-14
Bălţi, str. Mărţişorilor, 13
|
|
|
|
2013-11-26 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Eminescu M., 76
|
|
|
|
2014-02-19 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Coşbuc George, 7
|
|
|
|
2007-05-07 - 2021-06-14
Bălţi, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2014-11-07 - 2021-06-11
Sîngerei, Bobletici
|
|
|
|
2006-03-23 - 2021-06-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/6, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2002-12-25 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 29, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-01-30 - 2021-06-17
Donduşeni, Sudarca
|
|
|
|
2011-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 25/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2005-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/4, ap.(of.) 37
|
|