|
|
2004-02-26 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 99, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-09-23 - 2019-07-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 34, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2003-09-29 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2007-05-18 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 35
|
|
|
|
2007-05-11 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 13, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-04-18 - 2019-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2005-07-05 - 2019-03-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 5
|
|
|
|
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
2008-05-13 - 2023-08-24
Leova, Filipeni
|
|
|
|
2003-08-13 - 2019-09-04
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1993-01-05 - 2019-03-07
Bălţi, str. Cehov, 80
|
|
|
|
2002-04-15 - 2019-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-04-05 - 2019-03-11
Orhei, str. 31 August str-la 2, 9
|
|
|
|
2004-09-01
Rîşcani, Mihăileni
|
|
|
|
2007-11-07
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Kalinin, 43
|
|
|
|
2007-01-22 - 2010-10-27
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
2005-03-17 - 2019-03-12
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
|
|
|
|
2011-10-24 - 2019-03-13
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Stamati C., 3
|
|
|
|
2014-09-23 - 2024-04-02
Orhei, Lucăşeuca
|
|
|
|
2006-03-20 - 2020-12-04
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-04-16 - 2019-03-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 7, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-12-11 - 2019-03-14
Străşeni, str. Musicescu G., 2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1997-12-24 - 2017-01-17
Călăraşi, Pituşca
|
|
|
|
2006-01-12 - 2022-03-21
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 12
|
|
|
|
2008-07-21 - 2019-03-19
Criuleni, Slobozia-Duşca
|
|
|
|
2011-12-08 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-01-28 - 2019-09-26
Călăraşi, str. Halippa P., 37, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-09-27 - 2019-09-27
Cantemir, str. Ciobanu Tamara, 5
|
|
|
|
2008-11-05 - 2019-09-27
Criuleni, str. Gogol, 12
|
|
|
|
1997-09-15
Cahul, str. Haiducilor, 1A
|
|
|
|
1998-12-15
Bălţi, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2012-04-05 - 2019-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 21
|
|
|
|
2012-02-08 - 2019-03-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cantemir Dimitrie bd., 6
|
|
|
|
2006-11-27 - 2019-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa, 67
|
|
|
|
2008-03-13 - 2019-03-21
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 20
|
|