Retail trade of clothing
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-11-30 - 2018-11-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2008-01-11 - 2018-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 6/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-12-19
Leova, str. Ştefan cel Mare, 76 |
||
Administrator |
2003-11-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Timişoara, 12 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-30 - 2017-01-03
Glodeni, str. Cocoreanu Vasile |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-06 - 2018-03-03
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator |
2007-01-29 - 2020-03-06
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. 31 August, 29, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2006-05-12 - 2009-10-15
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2010-03-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Livescu Ioan, 24 |
||
Administrator |
2007-02-07 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/2, ap.(of.) 503 |
||
Administrator |
2006-05-23 - 2009-06-09
Orhei, Morozeni |
||
Administrator Lichidator |
1998-06-03 - 2006-10-25
Rezina, str. Păcii, 71, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-07-03 - 2010-02-26
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2006-07-03
Teleneşti, str. Asachi Gh., 17 |
||
Administrator |
2006-07-07 - 2011-08-05
Teleneşti, str. Vladimirescu Tudor, 21 |
||
Administrator |
1994-12-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 19 |
||
Administrator |
1998-05-25 - 2006-12-18
Rezina, str. Basarabia, 10, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2016-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 5 |
||
Administrator |
2006-07-31
Rezina, Buşăuca |
||
Administrator |
2006-08-08
Şoldăneşti, Cot |
||
Administrator |
2006-09-08 - 2009-05-08
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
1993-05-17 - 2012-03-23
Orhei, str. Iachir I., 23/B, ap.(of.) 20 |
||
Lichidator Administrator |
1998-02-25 - 2007-04-12
Rezina, str. Mioriţa, 6 |
||
Administrator Lichidator |
1998-03-06 - 2007-04-11
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-06 - 2007-04-28
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
2006-09-26 - 2008-07-08
Orhei, str. Negruzzi C., 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-24 - 2007-04-12
Slobozia, str. Neculce Ion, 45 |
||
Administrator |
1998-02-11
Orhei, Noroceni |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2009-08-11
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2006-11-07 - 2010-09-07
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1998-09-24
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2006-11-13 - 2008-06-16
Orhei, str. 1 Mai, 28, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2006-11-20 - 2009-05-11
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2006-11-20
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
2006-11-24 - 2011-12-16
Teleneşti, str. Renaşterii, 77, ap.(of.) 15 |