Retail trade of clothing
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-18 - 2015-09-17
Orhei, str. Victoriei, 1 |
||
Administrator |
2011-06-16 - 2015-07-08
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 193 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-11 - 2015-07-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 68/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2012-04-24 - 2015-09-21
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2013-12-24 - 2015-10-07
Cahul, Slobozia Mare, str. 31 August |
||
Administrator |
2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2007-07-30 - 2020-06-18
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2014-08-01 - 2020-06-18
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-26 - 2021-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2009-02-02 - 2011-09-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 6/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2010-02-11 - 2011-09-07
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lazo S., 19 |
||
Administrator |
2010-02-24 - 2011-08-25
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2009-03-05 - 2011-12-06
Briceni, str. Frunze M., 40 |
||
Administrator |
2009-09-21 - 2011-01-05
Călăraşi, Palanca |
||
Administrator |
1993-09-30 - 2011-11-25
Cahul, str. Negruzzi C., 115, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2011-05-13
Bălţi, str. Franco I., 10, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2011-05-27
Bălţi, str. Bulgară, 50, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2002-10-30 - 2016-02-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 25, ap.(of.) 103 |
||
Întreprinzătorul Individual ŢURCANU ALEXEI Lichidator |
2002-11-28 - 2016-01-18
Ungheni, str. Naţională, 15 |
||
Administrator |
2001-10-16 - 2015-12-16
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator Lichidator |
2006-12-28 - 2016-02-24
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Creangă Ion, 11/1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2006-12-06 - 2016-01-18
Bălţi, str. Kiev, 44, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-03-20 - 2016-01-22
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2007-04-10 - 2016-02-02
Ialoveni, str. Moldova, 18, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-04-27 - 2016-01-26
Anenii Noi, str. Sportivă, 13, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2015-12-29
Soroca, Ocolina |
||
Administrator |
2008-04-02 - 2015-12-14
Bălţi, str. Sorocii str-la, 35 |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Lichidator Administrator |
2009-07-02 - 2016-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2016-02-17
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2010-02-19 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 37/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator |
2010-04-14 - 2015-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2010-03-03 - 2016-01-27
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2013-12-13 - 2015-12-03
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2014-05-15 - 2015-12-14
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2014-04-30 - 2015-12-07
Taraclia, str. Poştei str-la, 8 |