Retail trade of clothing
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-10-01 - 2016-03-12
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 143, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2014-09-05
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-11-12 - 2016-05-16
Bălţi, str. 31 August, 115, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-12-06 - 2013-05-08
Bălţi, str. Russo Alecu, 12, ap.(of.) 90B |
||
Administrator |
2007-12-10 - 2014-08-06
Glodeni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 22, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-12-24 - 2016-03-18
Bălţi, str. Larisa bd., 8, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2016-05-30
Bălţi, str. Timireazev, 4, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2020-02-17
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 5, ap.(of.) 8 |
||
2002-04-12 - 2010-04-07
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 115, ap.(of.) 82 |
|||
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2016-05-31
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 39 |
||
Administrator |
2007-07-03 - 2013-06-07
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2007-03-15 - 2016-03-09
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2007-03-23 - 2013-04-05
Basarabeasca, str. Muncii, 26/A, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2007-12-17 - 2017-03-01
Basarabeasca, str. Turghenev, 37 |
||
Administrator |
2007-12-20 - 2014-05-30
Basarabeasca, str. Ceapaev, 53 |
||
Administrator |
2007-05-11 - 2016-10-07
Orhei, str. Neculce Ion, 23 |
||
Administrator |
1996-10-07 - 2016-02-12
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-06-14 - 2016-01-19
Orhei, str. Gagarin Iu., 27 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2016-06-01
Orhei, str. Negruzzi C., 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-07-30 - 2014-09-05
Orhei, str. Sadoveanu M., 26/B, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2007-07-13 - 2016-09-22
Orhei, str. Căluşarilor, 35 |
||
Administrator |
2007-07-17 - 2015-09-02
Orhei, str. Muntenilor, 12 |
||
Administrator |
2007-07-18 - 2015-12-21
Orhei, str. Victoriei, 1 |
||
Administrator |
2007-08-14 - 2013-02-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2007-08-17 - 2016-05-19
Orhei, str. Viteazul Mihai, 22 |
||
Administrator |
2007-08-17 - 2015-08-20
Orhei, str. Livezilor, 44 |
||
Administrator |
2007-08-29 - 2015-11-02
Orhei, str. Colinelor, 14/3 |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2014-11-19
Şoldăneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9 |
||
Administrator |
2007-10-02 - 2017-02-27
Rezina, str. Dacia, 10 |
||
Administrator |
2007-10-22 - 2016-01-25
Orhei, str. Hotin, 38 |
||
Administrator |
2007-12-07 - 2015-09-01
Orhei, str. Soltîs Ion, 67 |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2016-10-05
Orhei, str. Ferarilor, 21 |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2015-12-04
Orhei, str. Inculeţ Ion, 5 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2015-08-20
Orhei, str. Teilor, 2/A |