|
|
1998-12-11 - 2007-10-01
Edineţ, Cupcini, str. Creangă Ion, 14
|
|
|
|
1995-02-28 - 2018-09-13
Soroca, str. Independenţei, 30
|
|
|
|
2002-01-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 133, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1999-12-10 - 2010-04-19
Călăraşi, Răciula
|
|
|
|
1997-02-18 - 2010-05-03
Călăraşi, str. Sadoveanu M., 42
|
|
|
|
1998-02-19 - 2010-08-12
Nisporeni, str. Viilor, 51
|
|
|
|
1998-04-29 - 2010-09-28
Călăraşi, Hîrjauca
|
|
|
|
2005-06-07 - 2016-10-19
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2010-06-11 - 2011-11-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Denici, 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-02-20 - 2018-05-21
Criuleni, Răculeşti
|
|
|
|
2010-01-22
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143/4
|
|
|
|
1997-08-07 - 2018-07-02
Făleşti, Călugăr
|
|
|
|
2006-11-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 204
|
|
|
|
2011-01-14
Anenii Noi, str. Chişinăului, 14, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2011-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/6, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2002-03-19
Nisporeni, Găureni
|
|
|
|
2011-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 198
|
|
|
|
2011-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Florile Dalbe, 5
|
|
|
|
2011-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/2, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2011-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 24, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2011-02-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 11, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2011-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei str-la, 11, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-08-29 - 2016-10-24
Cantemir, Victorovca
|
|
|
|
2011-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 7, ap.(of.) 311
|
|
|
|
1999-05-18 - 2021-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 5, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2007-10-11 - 2024-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 199, ap.(of.) 143
|
|
|
|
2006-03-27 - 2018-08-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2011-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 58
|
|
|
|
1999-06-07 - 2019-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-03-01 - 2011-11-04
Anenii Noi, str. Viilor, 5
|
|
|
|
2011-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 16/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2011-03-02
Rîbniţa, Zăzuleni
|
|
|
|
2011-03-01
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2011-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Dosoftei, 97/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1996-07-09 - 2013-09-25
Teleneşti, Mîndreşti
|
|