|
|
1998-06-30 - 2008-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/3, ap.(of.) 74
|
|
|
|
1998-04-15 - 2020-02-06
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul, 2, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1994-08-15
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2002-01-17 - 2020-10-15
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1996-06-07
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
1999-06-23
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lermontov M., 11
|
|
|
|
1998-09-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 155
|
|
|
|
1998-09-07 - 2020-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 89
|
|
|
|
1994-07-08
Anenii Noi, str. Cotovschi, 8, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1998-01-30
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinăului, 19/28
|
|
|
|
1998-07-10 - 2010-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 45 A
|
|
|
|
2001-07-25 - 2010-05-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Holban Ştefan, 10
|
|
|
|
2004-12-08 - 2005-08-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2002-03-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 14, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1998-03-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2009-09-21 - 2019-06-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 38, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1998-06-11
mun. Chişinău, Stăuceni, str. 31 August, 19
|
|
|
|
2008-12-09 - 2019-06-12
Bălţi, str. Boţu Pavel, 87, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2001-08-30 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1992-09-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1995-02-10 - 2019-06-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 36, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2006-03-22 - 2023-10-12
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 74
|
|
|
|
1998-05-20 - 2019-07-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 33/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-02-03 - 2018-09-26
Bălţi, str. Rediului, 35
|
|
|
|
2006-10-04 - 2008-08-04
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Dimov Ilia, 46
|
|
|
|
1998-07-10 - 2019-06-13
Rîşcani, str. Luceafărul, 51
|
|
|
|
2004-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Maiorescu Titu, 5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-07-05 - 2017-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 47
|
|
|
|
2013-01-23 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 192/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1999-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/5, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2005-03-23 - 2014-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa str-la 1, 6
|
|
|
|
1997-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2001-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 57, ap.(of.) 159
|
|
|
|
2013-06-11 - 2018-09-06
Bălţi, str. Ostrovski, 36, ap.(of.) 3
|
|