Retail trade of cosmetics and perfumery, toiletries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-09-08 - 2021-04-15
Orhei, str. Unirii, 128/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-23 - 2021-04-16
Călăraşi, str. Creangă Ion, 3 |
||
Administrator |
2012-07-17 - 2022-04-18
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2010-09-23 - 2022-04-19
Nisporeni, str. Haiducilor, 07 |
||
Administrator |
2003-07-16
Anenii Noi, Maximovca |
||
Administrator |
2003-09-03
Criuleni, Răculeşti |
||
Administrator |
2012-11-20 - 2021-04-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2014-09-25 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 32 |
||
Administrator |
2014-10-20 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2010-08-05 - 2021-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5/1, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2010-10-21
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 50 |
||
Administrator |
2012-11-05 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2021-04-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2015-01-29 - 2021-04-23
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2008-01-22 - 2021-04-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Torino, 4 |
||
Administrator |
2014-06-25 - 2021-04-26
Şoldăneşti, str. Păcii, 28, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2011-09-07 - 2022-04-21
Căuşeni, Căinari, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Administrator |
2012-05-03 - 2022-04-21
Căuşeni, str. Neaga Nadejda, 5 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-18 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 32 |
||
Administrator |
2012-10-25 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-10 - 2021-04-28
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 13, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2005-04-26 - 2021-04-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
2014-02-04 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 24, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-07-22 - 2022-04-22
Taraclia, str. Cotovschi, 25 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-11-28 - 2021-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2013-06-25 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2002-10-08 - 2004-03-31
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2008-11-14 - 2021-01-29
Anenii Noi, Creţoaia |
||
Administrator |
1998-07-14 - 2022-03-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 2/1, ap.(of.) 27 |
||
Lichidator Administrator |
2008-10-09 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 54, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2008-02-05
Şoldăneşti, Zahorna |
||
Administrator |
2008-12-08
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2009-12-14 - 2022-04-26
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Şciusev A., 52 |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2021-05-13
Taraclia, str. Şmidt, 6 |
||
Administrator |
2011-07-21 - 2021-05-13
Cantemir, Ţărăncuţa |