Retail trade of cosmetics and perfumery, toiletries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-04-09 - 2014-03-31
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2010-03-13 - 2014-04-02
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2011-08-20 - 2014-03-18
Taraclia, Tvardiţa, str. Vatutin, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-25 - 2020-06-12
Nisporeni, str. Păcii, 6, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2004-07-19 - 2021-04-07
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi, str. Tinereţii, 7 |
||
Administrator |
2010-11-01 - 2020-06-12
Hînceşti, str. Alecsandri Vasile, 9 |
||
Administrator |
1994-11-15 - 2014-09-02
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-02-20 - 2014-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 36 |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-10 - 2014-07-31
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului str-la 1, 26 |
||
Administrator |
2001-05-17 - 2014-09-25
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2012-12-28
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2009-06-09 - 2014-06-18
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
2010-03-10 - 2014-09-24
mun. Chişinău, Codru, str. Turghenev str-la, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2011-05-06 - 2014-09-12
Orhei, str. 31 August, 11, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2011-05-20 - 2014-08-13
Rezina, str. Mateevici A., 19 |
||
Lichidator Administrator |
2012-07-24 - 2014-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 16/2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2012-02-28 - 2014-09-25
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 139 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-11-08
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2013-07-10 - 2014-06-19
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
2000-05-02
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2022-04-01
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Komsomolskaia, 35 |
||
Administrator |
2000-11-22
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Întreprinzător Individual GUŢU SERGIU Lichidator Administrator |
2003-06-02 - 2014-11-26
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
2004-07-21 - 2014-11-10
Cahul, Slobozia Mare |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-25 - 2014-12-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-26 - 2014-11-20
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 66 |
||
Administrator |
2009-01-29 - 2014-12-04
Cantemir, Toceni |
||
Lichidator Administrator |
2010-09-23 - 2014-11-06
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir D., 26 |
||
Administrator |
2010-11-18 - 2014-11-20
Edineţ, Terebna |
||
Lichidator |
2011-03-16 - 2014-11-05
Criuleni, Măgdăceşti, str. Creangă Ion, 25 |
||
Administrator |
2011-08-18 - 2014-12-01
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Budăi, 21, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2015-01-27
Străşeni, str. Lupu Vasile, 15 |
||
Administrator |
2004-12-16 - 2014-12-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35/2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2015-01-15
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 116 |