Retail trade of cosmetics and perfumery, toiletries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator provizoriu Lichidator Administrator |
2003-04-22 - 2019-12-26
Taraclia, str. Dimitrov, 29 C |
||
Lichidator Administrator |
2009-05-05 - 2019-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2002-02-20 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 184 |
||
Administrator |
2011-01-20 - 2019-12-26
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2013-12-18 - 2019-12-26
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2002-12-24 - 2020-05-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 37, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-11-22 - 2020-02-27
Taraclia, Tvardiţa, str. Cotovschi, 3 |
||
Administrator |
2005-06-09 - 2016-10-24
Sîngerei, str. Buianov Mihail, 2 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2019-12-27
mun. Chişinău, Cricova, str. Luceafărul, 1, ap.(of.) 62 |
||
Lichidator Administrator |
2013-03-19 - 2019-12-27
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 3, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator Administrator |
2005-01-31 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2014-07-15 - 2020-05-12
Rezina, Ciorna, str. Cantemir D., 16 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2014-12-09
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2002-01-09 - 2022-03-30
Leova, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-01-11 - 2019-12-30
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2005-04-01 - 2019-12-30
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator |
1993-06-02
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1993-06-16
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2003-01-14 - 2020-02-27
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2002-01-18
Criuleni, Boşcana |
||
Lichidator Administrator |
2010-07-27 - 2020-01-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 22, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1996-10-10 - 2020-05-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2008-12-05 - 2020-05-13
Bălţi, str. Locomotivelor, 3/A |
||
Administrator |
2002-04-08 - 2015-11-20
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
2005-04-29 - 2015-11-19
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2011-06-27 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2006-10-06
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator Lichidator |
2008-04-23 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 21/3, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2004-10-20 - 2020-01-03
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2020-01-03
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2009-12-17 - 2015-11-26
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2005-05-05 - 2015-12-02
Anenii Noi, str. Cantemir D., 1 |
||
Administrator |
1994-04-06
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
1999-05-10 - 2020-01-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 9 |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2020-02-28
Cahul, str. Bălcescu N., 30 |