|
|
1996-07-30 - 2014-05-08
Căuşeni, Hagimus, str. Viilor, 2
|
|
|
|
2008-02-19 - 2013-01-23
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Străjerilor
|
|
|
|
2008-04-08 - 2016-08-26
Căuşeni, str. Unirii, 3, ap.(of.) 38A
|
|
|
|
2008-05-15 - 2016-05-25
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Bannicov, 9
|
|
|
|
2008-05-26 - 2015-08-18
Căuşeni, str. Cantemir D., 2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-06-16 - 2016-08-02
Căuşeni, Copanca, str. Alexandru cel Bun, 31
|
|
|
|
2008-12-09 - 2013-01-22
Căuşeni, Baccealia
|
|
|
|
2008-12-22 - 2013-07-31
Ştefan Vodă, Tudora
|
|
|
|
2008-05-19
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
1999-09-02 - 2015-09-18
Ungheni, Măcăreşti
|
|
|
|
2001-08-14 - 2018-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2009-01-30 - 2015-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2009-03-14 - 2014-06-11
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2009-06-17 - 2016-08-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2009-03-20 - 2015-11-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18
|
|
|
|
2009-04-16 - 2016-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-06-19 - 2013-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49/V, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2009-07-21 - 2013-11-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 11, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2009-07-28 - 2015-02-09
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Decebal, 35
|
|
|
|
2010-06-29 - 2018-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2009-10-21 - 2014-01-21
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
2009-10-29 - 2014-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2009-11-04 - 2013-06-25
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2002-01-23 - 2015-05-19
Criuleni, str. Viilor, 33
|
|
|
|
2010-01-22 - 2013-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moldoviţa, 35
|
|
|
|
2009-02-16 - 2014-07-08
Făleşti, str. Suveranităţii, 12
|
|
|
|
2009-02-17 - 2015-06-25
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 141, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-03-03 - 2014-08-04
Rîşcani, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-10-21 - 2015-01-05
Bălţi, str. Decebal, 170, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2009-11-02 - 2015-11-26
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 106, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2009-01-22 - 2013-04-01
Cantemir, Ghioltosu
|
|
|
|
2009-04-17 - 2016-05-04
Cantemir, str. Mateevici A., 7, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-05-13 - 2017-02-21
Cahul, str. Frunze M., 47, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2009-07-17 - 2015-02-03
Cahul, str. Mateevici A., 105, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2009-08-11 - 2015-10-14
Cahul, Badicul Moldovenesc
|
|