|
|
1997-11-18 - 2002-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 14
|
|
|
|
1999-03-31
Cahul, str. Tineretului, 4
|
|
|
|
2010-05-20 - 2024-01-05
Cantemir, str. Gagarin Iu., 11, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1998-08-25
Ocniţa, str. Burebista, 67, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-12-25 - 2018-12-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2002-04-08 - 2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27/2, ap.(of.) 135
|
|
|
|
1998-09-30 - 2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 8, ap.(of.) 105
|
|
|
|
1997-01-10
Cantemir, str. Gagarin Iu., 3, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2002-08-23 - 2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1997-11-24 - 2002-12-19
Criuleni, Hîrtopul Mare
|
|
|
|
2007-06-26
Cahul, str. Movilă Petru, 31
|
|
|
|
1997-08-04
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
2013-05-23 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 20/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2010-07-06 - 2021-02-08
Criuleni, str. Trandafirilor, 18
|
|
|
|
2003-03-18 - 2018-10-09
mun. Chişinău, Cricova, str. Creangă Ion, 20
|
|
|
|
2013-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 31/3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-09-24 - 2003-01-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 11
|
|
|
|
2002-01-25 - 2004-02-03
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Serii, 12/A
|
|
|
|
2002-09-30 - 2003-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 47, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-05-15 - 2018-04-12
Bălţi, str. Cehov, 31/a, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2002-02-27 - 2004-10-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2002-05-02 - 2004-06-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6, ap.(of.) 71
|
|
|
|
1997-07-07 - 2003-06-09
Anenii Noi, str. Arteziană, 29
|
|
|
|
2001-12-12 - 2003-06-17
Ialoveni, Ţipala
|
|
|
|
1998-05-08 - 2003-03-25
Bălţi, str. Suceava, 20, ap.(of.) 65
|
|
|
|
1997-12-15 - 2003-04-29
Bălţi, str. Şostakovici Dmitri, 1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1998-02-20 - 2003-05-26
Bălţi, str. Fucik Julius, 20
|
|
|
|
1998-02-13 - 2003-03-10
Bălţi, str. Entuziaştilor str-la, 1
|
|
|
|
1998-03-27 - 2003-06-05
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 5, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1998-05-18 - 2003-06-18
Bălţi, str. Bulgară, 150/2, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1998-05-11 - 2004-01-15
Făleşti, str. Decebal, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-08-16 - 2003-12-24
Bălţi, str. Bulgară, 150/2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2001-12-21 - 2004-01-16
Cahul, Moscovei
|
|
|
|
2012-08-22 - 2021-02-04
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1998-02-11 - 2003-01-31
Hînceşti, str. Puşkin A., 60, ap.(of.) 10
|
|